Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
FRANCESCHINI Dario
Nato a FERRARA il 19 ottobre 1958
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Eletto nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)Lista di elezione: ULIVO
Proclamato il 21 aprile 2006
Iscritto al gruppo parlamentare:- PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO [giā L'ULIVO fino al 6 novembre 2007] dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- Capogruppo del gruppo parlamentare PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO dal 3 maggio 2006 al 7 novembre 2007
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA PROVVISORIA dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2006
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dall'8 novembre 2007 al 28 aprile 2008
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 6 giugno 2006 all'8 novembre 2007
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA dal 27 settembre 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE dal 27 settembre 2006
- CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO dal 3 maggio 2006 al 7 novembre 2007