Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
OLIVIERI Sergio
Nato a LA SPEZIA il 4 maggio 1954
Eletto nella circoscrizione X (LIGURIA)Lista di elezione: PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Proclamato il 28 aprile 2006
Iscritto al gruppo parlamentare:- RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Componente degli organi parlamentari:
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008