Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
POLLASTRINI Barbara
Nata a DARFO BOARIO TERME (BRESCIA) il 30 settembre 1947
Laurea in lingue e letterature straniere; Docente universitario
Eletta nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)Lista di elezione: ULIVO
Proclamata il 21 aprile 2006
Iscritta al gruppo parlamentare:- PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO [giā L'ULIVO fino al 6 novembre 2007] dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessata dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- II Governo Prodi: MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITĀ dal 17 maggio 2006 al 7 maggio 2008