Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CIALENTE Massimo
Nato a L'AQUILA il 1° giugno 1952
Eletto nella circoscrizione XVII (ABRUZZO)Lista di elezione: ULIVO
Proclamato il 28 aprile 2006
Iscritto ai gruppi parlamentari:- L'ULIVO dal 3 maggio 2006 al 25 settembre 2007
- SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO dal 25 settembre 2007 al 28 aprile 2008
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 6 giugno 2006 al 25 settembre 2007(sostituito dal deputato SCOTTO Arturo)
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 14 novembre 2007 al 19 novembre 2007
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 6 giugno 2006 al 14 novembre 2007
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 19 novembre 2007 al 19 novembre 2007
- COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE dal 1° agosto 2006 al 28 aprile 2008