Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DE SIMONE Titti
Nata a PALERMO il 15 febbraio 1970
Eletta nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)Lista di elezione: PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Proclamata il 21 aprile 2006
Iscritta al gruppo parlamentare:- RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessata dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO di PRESIDENZA dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- PRESIDENTE del COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER GLI AFFARI DEL PERSONALE dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008