Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
FASCIANI Giuseppina
Nata a CAPISTRELLO (L'AQUILA) il 21 aprile 1953
Eletta nella circoscrizione XVII (ABRUZZO)Lista di elezione: ULIVO
Proclamata il 21 aprile 2006
Iscritta al gruppo parlamentare:- PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO [giā L'ULIVO fino al 6 novembre 2007] dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessata dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Componente degli organi parlamentari:
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI dal 4 aprile 2007 al 28 aprile 2008