Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PAGLIARINI Gianni
Nato a MILANO il 21 gennaio 1961
Eletto nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)Lista di elezione: PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Proclamato il 28 aprile 2006
Iscritto ai gruppi parlamentari:- MISTO (non iscritto ad alcuna componente) dal 3 maggio 2006 al 4 maggio 2006
- MISTO (COMUNISTI ITALIANI) dal 4 maggio 2006 al 18 maggio 2006
- COMUNISTI ITALIANI dal 18 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 6 giugno 2006 al 29 novembre 2007
- PRESIDENTE della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 12 dicembre 2007 al 28 aprile 2008
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI LEGGE dal 23 maggio 2006 al 7 giugno 2006