Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DE ZULUETA Tana
Nata a BOGOTĀ (COLOMBIA) il 4 ottobre 1951
Eletta nella circoscrizione XII (TOSCANA)Lista di elezione: FEDERAZIONE DEI VERDI
Proclamata il 28 aprile 2006
Iscritta ai gruppi parlamentari:- MISTO (non iscritta ad alcuna componente) dal 3 maggio 2006 al 4 maggio 2006
- MISTO (VERDI) dal 4 maggio 2006 al 18 maggio 2006
- VERDI dal 18 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessata dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008