Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MONTANI Enrico
Nato a VERBANIA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) il 27 settembre 1967
Eletto nella circoscrizione II (PIEMONTE 2)Lista di elezione: LEGA NORD - MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
Proclamato il 28 aprile 2006
Iscritto al gruppo parlamentare:- LEGA NORD PADANIA dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Componente degli organi parlamentari:
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 6 giugno 2006 al 4 ottobre 2006
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 4 ottobre 2006 al 28 aprile 2008