Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GALANTE Severino
Nato a NOVENTA PADOVANA (PADOVA) il 20 maggio 1944
Eletto nella circoscrizione XII (TOSCANA)Lista di elezione: PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Proclamato il 28 aprile 2006
Iscritto ai gruppi parlamentari:- MISTO (non iscritto ad alcuna componente) dal 3 maggio 2006 al 4 maggio 2006
- MISTO (COMUNISTI ITALIANI) dal 4 maggio 2006 al 18 maggio 2006
- COMUNISTI ITALIANI dal 18 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- QUESTORE della CAMERA DEI DEPUTATI dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER LA SICUREZZA dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE VERIFICHE DI PROFESSIONALITA' dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ESTERNA dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER GLI AFFARI DEL PERSONALE dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE dal 1° agosto 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI dal 28 settembre 2006 al 28 aprile 2008