Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BRUNO Donato
Nato a NOCI (BARI) il 26 novembre 1948
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Eletto nella circoscrizione XXI (PUGLIA)Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 22 aprile 2006
Iscritto al gruppo parlamentare:- FORZA ITALIA dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessato dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE della GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 23 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 22 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- GIUNTA PROVVISORIA dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2006
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI LEGGE dal 23 maggio 2006 al 7 giugno 2006