Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BAFILE Mariza
Nata a CARACAS (VENEZUELA) il 19 dicembre 1953
Eletta nella circoscrizione B (AMERICA MERIDIONALE)Lista di elezione: L'UNIONE
Proclamata il 21 aprile 2006
Iscritta al gruppo parlamentare:- PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO [giā L'ULIVO fino al 6 novembre 2007] dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessata dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO di PRESIDENZA dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- PRESIDENTE della COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL "PREMIO ILARIA ALPI E MARIA GRAZIA CUTULI" dal 20 luglio 2006 al 28 aprile 2008
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008