Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
APREA Valentina
Nata a BARI il 17 luglio 1956
Laurea in pedagogia; Dirigente scolastico
Eletta nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamata il 28 aprile 2006
Iscritta al gruppo parlamentare:- FORZA ITALIA dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Cessata dal mandato parlamentare il 28 aprile 2008
Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO di PRESIDENZA dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER GLI AFFARI DEL PERSONALE dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
- COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL "PREMIO 60° ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE 1946-2006" dal 14 luglio 2006 al 28 aprile 2008
- COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' dal 20 luglio 2006 al 28 aprile 2008
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ISTRUZIONE, ALL'UNIVERSITA' E ALLA RICERCA dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006