Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Annunzio della formazione del Governo e della nomina di sottosegretari di Stato.
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 18 maggio 2006, la seguente lettera:
«Onorevole Presidente,
La informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 17 maggio 2006, ha accettato le dimissioni rassegnate il 2 maggio 2006 dal Gabinetto presieduto dall'onorevole dottor Silvio Berlusconi ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai sottosegretari di Stato.
Avendo io accettato l'incarico di formare il Governo conferitomi in data 16 maggio 2006, il Presidente della Repubblica mi ha nominato, con proprio decreto in data 17 maggio 2006, Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ulteriore decreto in pari data, il Presidente della Repubblica, su mia proposta, Pag. 2ha nominato ministri senza portafoglio l'onorevole dottor Vannino Chiti, il professor Luigi Nicolais, l'onorevole professoressa Linda Lanzillotta, l'onorevole dottoressa Emma Bonino, l'onorevole dottor Giulio Santagata, l'onorevole dottoressa Barbara Pollastrini, l'onorevole dottoressa Giovanna Meandri, l'onorevole dottoressa Rosaria Bindi (detta Rosy), l'onorevole Paolo Ferrero, il professor ingegner Alessandro Bianchi e l'onorevole professor Giuseppe Fioroni.
Sono stati altresì nominati ministri:
degli affari esteri, l'onorevole Massimo D'Alema;
per i beni e le attività culturali, l'onorevole Francesco Rutelli;
dell'interno, l'onorevole professor Giuliano Amato;
della giustizia, il senatore dottor Clemente Mastella;
della difesa, l'onorevole professor Arturo Mario Luigi Parisi;
dell'economia e delle finanze, il professor Tommaso Padoa Schioppa;
delle attività produttive, l'onorevole dottor Pier Luigi Bersani;
delle comunicazioni, l'onorevole dottor Paolo Gentiloni Silveri;
delle politiche agricole e forestali, l'onorevole professor Paolo De Castro;
dell'ambiente e della tutela del territorio, l'onorevole avvocato Alfonso Pecoraro Scanio;
delle infrastrutture e dei trasporti, l'onorevole avvocato Antonio Di Pietro;
del lavoro e delle politiche sociali, l'onorevole Cesare Damiano;
della salute, la senatrice Livia Turco;
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'onorevole dottor Fabio Mussi.
Inoltre, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 17 maggio 2006, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato l'onorevole dottor Enrico Letta, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo.
Con ulteriori decreti in pari data, adottati con la medesima procedura, il Presidente della Repubblica ha attribuito le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri al ministro degli affari esteri onorevole Massimo D'Alema, deputato al Parlamento, e al ministro per i beni e le attività culturali onorevole Francesco Rutelli, deputato al Parlamento.
Con mio decreto in data 17 maggio 2006, sentito il Consiglio dei ministri, ho conferito ai ministri senza portafoglio, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i seguenti incarichi:
all'onorevole dottor Vannino Chiti i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;
al professor Luigi Nicolais le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
all'onorevole professoressa Linda Lanzillotta gli affari regionali e le autonomie locali;
all'onorevole dottor Giulio Santagata l'attuazione del programma di Governo;
all'onorevole dottoressa Barbara Pollastrini i diritti e le pari opportunità;
all'onorevole dottoressa Giovanna Melandri le politiche giovanili e le attività sportive;
all'onorevole dottoressa Rosaria Bindi, detta Rosy, le politiche per la famiglia.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge emanato in data odierna recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Pag. 3Ministeri, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in pari data, ha nominato ministri:
dello sviluppo economico, l'onorevole dottor Pierluigi Bersani;
del commercio internazionale, l'onorevole dottoressa Emma Bonino;
dei trasporti, il professor ingegnere Alessandro Bianchi;
dell'istruzione, l'onorevole professor Giuseppe Fioroni;
della solidarietà sociale, l'onorevole Paolo Ferrero.
Infine, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:
alla Presidenza del Consiglio dei ministri: professoressa Chiara Acciarini; signor Pietro Colonnella; professor Gianpaolo Vittorio D'Andrea; signor Elidio De Paoli; professor Fabio Gobbo; onorevole Ricardo Franco Levi; dottoressa Donatella Linguiti; signor Giovanni Lolli; senatrice Beatrice Magnolfi; dottor Enrico Micheli; dottor Paolo Naccarato; dottor Giampiero Scanu;
agli affari esteri: signor Vittorio Craxi; dottor Famiano Crucianelli; dottor Donato Di Santo; dottor Ugo Intini; onorevole Patrizia Sentinelli; senatore Gianni Vernetti;
all'interno: signor Francesco Bonato; signora Marcella Lucidi; onorevole Domenico Minniti (detto Marco); consigliere Alessandro Pajno; professor Ettore Rosato;
alla giustizia: professor Luigi Manconi; senatore Alberto Maritati; dottoressa Daniela Melchiorre; signor Luigi Rigotti; dottor Luigi Scotti;
alla difesa: signor Emidio Casula; dottor Luigi Forcieri; dottor Marco Verzaschi;
all'economia e finanze: signor Antonangelo Casula; onorevole Pier Paolo Cento; signor Alfiero Grandi; dottor Mario Lettieri; senatore Roberto Pinza; dottor Massimo Tononi; onorevole Vincenzo Visco;
allo sviluppo economico: dottor Filippo Bubbico; onorevole Sergio D'Antoni; onorevole Alfonso Gianni; senatore Paolo Giaretta;
al commercio internazionale: dottor Mauro Agostini; professor Milos Budin;
alle comunicazioni: onorevole Giorgio Calò; dottor Luigi Vimercati;
alle politiche agricole, alimentari e forestali: onorevole Stefano Boco; signor Guido Tampieri;
all'ambiente e alla tutela del territorio: professor Bruno Dettori; dottoressa Laura Marchetti; signor Gianni Piatti;
alle infrastrutture: onorevole Angelo Capodicasa; signor Tommaso Casillo; dottor Luigi Meduri;
ai trasporti: onorevole Cesare De Piccoli; avvocato Andrea Annunziata;
al lavoro e alla previdenza sociale: signor Antonio Montagnino; dottoressa Rosa Rinaldi;
alla salute: dottor Antonio Gaglione; signor Gian Paolo Patta; signor Serafino Zucchelli;
all'istruzione: dottoressa Mariangela Bastico; signora Letizia De Torre; dottor Gaetano Pascarella;
all'università e ricerca: professor Nando Dalla Chiesa; professor Luciano Modica;
ai beni e attività culturali: signor Andrea Marcucci; dottoressa Danielle Mazzonis; signora Elena Montecchi;
alla solidarietà sociale: dottoressa Cristina De Luca, signora Cecilia Donaggio.
firmato: Romano Prodi».